Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Udo Klug (bis 30.06.1978) | 21.07.1928 | ||||
Torwart | |||||
Wilfried Kohls (bis 30.06.1982) | 12.10.1950 | ||||
Bernd Helmschrot (bis 30.06.1979) | 18.03.1947 | ||||
Abwehr | |||||
Gerd Paulus (bis 30.06.1989) | 31.12.1953 | ||||
Kurt Geinzer (bis 30.06.1983) | 03.07.1948 | ||||
Bernd Walz (bis 30.06.1983) | 15.10.1957 | ||||
Peter Berg (bis 30.06.1980) | 07.01.1955 | ||||
Josef Domes (bis 30.06.1980) | 21.10.1953 | ||||
Ulrich Pechtold (bis 30.06.1979) | 24.07.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Udo Lasch (bis 31.12.1980) | 03.10.1951 | ||||
Hermann Bitz (bis 30.06.1979) | 21.09.1950 | ||||
Stefan Lottermann (bis 30.06.1979) | 05.03.1959 | ||||
Bernd Nathmann (bis 30.06.1979) | 14.07.1959 | ||||
Rainer Blechschmidt (bis 30.06.1978) | 20.12.1953 | ||||
Thomas Kroth (bis 30.06.1978) | 26.08.1959 | ||||
Gerd Müller (bis 30.06.1978) | 28.03.1954 | ||||
Hubert Göhler (bis 30.06.1978) | 12.06.1959 | ||||
Bernd Rudolf (bis 30.06.1978) | 02.05.1950 | ||||
Sturm | |||||
Walter Krause (bis 30.06.1984) | 08.05.1953 | ||||
Rudi Völler (bis 30.06.1980) | 13.04.1960 | ||||
Walter Plaggemeyer (bis 30.06.1979) | 25.11.1949 | ||||
Alfred Seiler (bis 30.06.1979) | 18.12.1950 | ||||
Frank-Michael Schonert (bis 30.06.1978) | 30.08.1951 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.1977 00:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |