Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans Michel (ab 11.05.1978) (bis 30.06.1978) | 27.04.1937 | ||||
Günther Exner (ab 01.11.1977) (bis 10.05.1978) | 14.10.1940 | ||||
Peter Velhorn (bis 31.10.1977) | 24.11.1932 | ||||
Torwart | |||||
Peter Schüler (bis 30.06.1980) | 16.07.1953 | ||||
Lothar Uhl (bis 30.06.1979) | 15.08.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Horst Prantschke (bis 30.06.1988) | 24.06.1953 | ||||
Hans-Dieter Diehl (bis 30.06.1980) | 30.03.1951 | ||||
Otto Kastl (bis 30.06.1979) | 21.08.1947 | ||||
Hans-Adolf Schade (bis 30.06.1979) | 30.06.1944 | ||||
Klaus Zedler (bis 30.06.1978) | 23.04.1952 | ||||
Jochem Ziegert (bis 30.06.1978) | 25.07.1954 | ||||
Georg Patzer (bis 30.06.1978) | 04.05.1951 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gerhard Reinbold (bis 30.06.1984) | 12.04.1955 | ||||
Klaus Ganz (bis 30.06.1980) | 01.12.1955 | ||||
Manfred Grawunder (bis 30.06.1980) | 16.03.1952 | ||||
Wolfgang Reichel (bis 31.12.1979) | 18.02.1958 | ||||
Günter Oleknavicius (bis 30.06.1978) | 21.02.1950 | ||||
Sturm | |||||
Eckhard Deterding (bis 30.06.1978) | 13.04.1948 | ||||
Siegfried Bronnert (bis 30.06.1978) | 06.09.1944 | ||||
Bernd Blacha (bis 30.06.1978) | 13.03.1953 | ||||
Werner Bliska (bis 30.06.1978) | 22.02.1947 | ||||
Herbert Maciossek (bis 30.06.1978) | 16.12.1942 | ||||
Erhard Hofeditz (bis 25.09.1977) | 07.12.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.1977 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |