Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Carl-Heinz Rühl (ab 01.01.1978) (bis 30.06.1978) | 14.11.1939 | ||||
Otto Knefler (bis 30.06.1978) | 05.09.1923 | ||||
Torwart | |||||
Gerhard Heinze (bis 30.06.1983) | 30.11.1948 | ||||
Wolfgang Schreiner (bis 30.06.1982) | 11.04.1957 | ||||
Abwehr | |||||
Bernard Dietz (bis 30.06.1982) | 22.03.1948 | ||||
Peter Fenten (bis 30.06.1982) | 08.09.1958 | ||||
Norbert Dronia (bis 30.06.1980) | 19.10.1957 | ||||
Werner Buttgereit (bis 30.06.1980) | 15.06.1959 | ||||
Ditmar Jakobs (bis 30.06.1979) | 28.08.1953 | ||||
Kees Bregman (bis 30.06.1979) | 08.08.1947 | ||||
Michael Brocker (bis 30.06.1979) | 21.09.1958 | ||||
Michael Bella (bis 30.06.1978) | 29.09.1945 | ||||
Mittelfeld | |||||
Herbert Büssers (bis 30.06.1984) | 30.10.1949 | ||||
Norbert Fruck (bis 30.06.1983) | 28.12.1957 | ||||
Kurt Jara (bis 30.06.1980) | 14.10.1950 | ||||
Theo Bücker (bis 30.06.1978) | 10.07.1948 | ||||
Ulrich Hintzen (bis 30.06.1978) | 02.09.1957 | ||||
Jürgen Suchanek (bis 30.06.1978) | 24.03.1955 | ||||
Eduard Marschang (bis 30.06.1978) | 29.08.1953 | ||||
Sturm | |||||
Rudolf Seliger (bis 30.06.1983) | 20.09.1951 | ||||
Ronnie Worm (bis 30.06.1979) | 07.10.1953 | ||||
Günter Weber (bis 30.06.1979) | 11.07.1952 | ||||
Norbert Stolzenburg (bis 30.06.1978) | 12.05.1952 | ||||
Peter Vogel (bis 30.06.1978) | 24.08.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.1977 00:00 Uhr |
1 : 11 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.08.1977 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.10.1977 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.11.1977 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 20.12.1977 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.01.1978 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |