Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Egon Coordes (bis 21.11.1979) | 13.07.1944 | ||||
Torwart | |||||
Erich Busch (bis 30.06.1982) | 28.04.1954 | ||||
Hans Grommes (bis 30.06.1978) | 11.07.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Manfred Gräber (bis 30.06.1982) | 03.01.1953 | ||||
Ralf Steinlein (bis 30.06.1980) | 21.08.1951 | ||||
Helmut Trenke (bis 30.06.1980) | 09.08.1956 | ||||
Heiko Schnaars (bis 30.06.1979) | 05.05.1956 | ||||
Lothar Lazar (bis 30.06.1978) | 20.05.1947 | ||||
Frank-Michael Marczewski (ab 01.12.1977) (bis 30.06.1978) | 30.04.1954 | ||||
Frank Meyer (bis 30.06.1978) | 21.12.1957 | ||||
John Nielsen (bis 30.06.1978) | 26.03.1946 | ||||
Mittelfeld | |||||
Rolf Kaemmer (bis 30.06.1981) | 25.03.1949 | ||||
Peter Freund (bis 30.06.1980) | 24.11.1953 | ||||
Bernd Brexendorf (bis 30.06.1978) | 21.10.1954 | ||||
Günter Diekmann (bis 30.06.1978) | 22.09.1954 | ||||
Vitomir Rogoznica (bis 30.06.1978) | 27.10.1955 | ||||
Sturm | |||||
Mohammed Amiq (bis 30.06.1981) | 07.07.1949 | ||||
Uwe Dreyer (bis 30.06.1980) | 14.08.1952 | ||||
Siegmund Marsollek (bis 30.06.1980) | 13.12.1956 | ||||
Wilfried Zander (bis 30.06.1980) | 03.06.1956 | ||||
Volker Ohling (bis 30.06.1979) | 17.01.1955 | ||||
Jürgen Brunhorn (bis 30.06.1978) | 30.11.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.1977 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.08.1977 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |