Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erhard Ahmann (ab 01.01.1978) (bis 30.06.1978) | 21.05.1941 | ||||
Otmar Calder (bis 31.12.1977) | 09.03.1941 | ||||
Torwart | |||||
Klaus-Dieter Derow (bis 30.06.1979) | 25.11.1948 | ||||
Fritz Herrndorf (bis 30.06.1978) | 28.02.1950 | ||||
Abwehr | |||||
Karl-Friedrich Stremming (bis 30.06.1984) | 23.07.1951 | ||||
Wolfgang Flüshöh (bis 30.06.1981) | 27.07.1950 | ||||
Heinz Knüwe (bis 30.06.1979) | 16.01.1956 | ||||
Thomas Körber (bis 30.06.1979) | 05.08.1956 | ||||
Jürgen-Michael Galbierz (ab 01.01.1978) (bis 30.06.1978) | 07.02.1950 | ||||
Peter Enders (bis 30.06.1978) | 21.09.1948 | ||||
Manfred Balcerzak (bis 30.06.1978) | 04.05.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Heddinghaus (bis 30.06.1982) | 17.12.1954 | ||||
Herbert Bittner (bis 30.06.1981) | 22.05.1952 | ||||
Jürgen Fleer (bis 30.06.1978) | 26.02.1957 | ||||
Wolfgang Balzereit (bis 30.06.1978) | 18.02.1952 | ||||
Gert Ockenfels (ab 01.11.1977) (bis 30.06.1978) | 26.08.1954 | ||||
Rolf Siekmann (bis 30.06.1978) | 19.02.1949 | ||||
Ryszard Balcerzak (bis 30.06.1978) | 17.09.1953 | ||||
Dieter Suchanek (bis 15.11.1977) | 07.09.1952 | ||||
Sturm | |||||
Manfred Wehmeier (bis 30.06.1984) | 07.10.1949 | ||||
Uwe Pallaks (bis 30.06.1981) | 17.01.1952 | ||||
Volker Spazier (ab 01.11.1977) (bis 30.06.1981) | 24.06.1953 | ||||
Bernd Laube (bis 30.06.1980) | 13.11.1950 | ||||
Joachim Dzieciol (bis 30.06.1978) | 25.11.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.1977 00:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 10.08.1977 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.08.1977 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |