Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dieter Tartemann (bis 30.06.1978) | 06.05.1945 | ||||
Torwart | |||||
Karl-Heinz Ach (bis 30.06.1985) | 16.11.1952 | ||||
Friedhelm Trener (bis 30.06.1979) | 20.06.1949 | ||||
Hans Wulf (bis 30.06.1978) | 31.10.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Roland Mattner (bis 30.06.1982) | 08.07.1954 | ||||
Klaus Sikirski (bis 30.06.1982) | 10.06.1952 | ||||
Klaus Kölbl (bis 30.06.1981) | |||||
Willi Korth (bis 30.06.1978) | 12.04.1955 | ||||
Peter Nover (bis 30.06.1978) | 18.07.1949 | ||||
Jürgen Elm (bis 30.06.1978) | 24.06.1952 | ||||
Sieghard Heise (bis 30.06.1978) | 20.12.1954 | ||||
Detlef Wiemers (bis 08.01.1978) | 15.07.1953 | ||||
Dietmar Klinger (bis 31.12.1977) | 08.01.1958 | ||||
Eckhard Berlau-Kirschstein (bis 05.12.1977) | 05.07.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Gerd Florian (bis 30.06.1982) | 30.10.1955 | ||||
Günther Riepert (bis 30.06.1982) | 13.09.1952 | ||||
Udo Schorning (bis 30.06.1982) | 14.08.1950 | ||||
Manfred Nieswandt (bis 30.06.1979) | 03.04.1948 | ||||
Sturm | |||||
Jürgen Kierdorf (bis 30.06.1981) | 15.10.1951 | ||||
Manfred Priewe (bis 30.06.1979) | 02.02.1953 | ||||
Artur Sieger (bis 30.06.1979) | 01.01.1953 | ||||
Urban Klausmann (bis 30.06.1978) | 29.06.1952 | ||||
Gerd Krüger (bis 30.06.1978) | 15.12.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.07.1977 00:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 10.08.1977 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.08.1977 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 16.10.1977 00:00 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.11.1977 00:00 Uhr |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.11.1977 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 20.12.1977 00:00 Uhr |
9 : 0 |
Schema Vergleich |