Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hubert Schieth (bis 12.02.1981) | 26.01.1927 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Behrendt (bis 30.06.1984) | 02.10.1950 | ||||
Rolf Brandt (bis 30.06.1980) | 20.08.1953 | ||||
Klaus Kozicki (bis 30.06.1978) | 31.10.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Jürgen Zimmer (bis 30.06.1984) | 23.09.1951 | ||||
Helmut Zyla (bis 30.06.1982) | 16.11.1952 | ||||
Rudi Klimke (bis 30.06.1980) | 11.01.1950 | ||||
Peter Diekämper (bis 30.06.1979) | 11.05.1957 | ||||
Karl-Georg Eickhoff (bis 30.06.1979) | 24.09.1950 | ||||
Hans-Günter Bruns (bis 30.06.1978) | 15.11.1954 | ||||
Reinhold Klee (bis 30.06.1978) | 27.11.1947 | ||||
Piero Lussu (bis 30.06.1978) | 21.10.1950 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Hünerlage (bis 30.06.1982) | 18.01.1956 | ||||
Detlev Kudella (bis 30.06.1982) | 20.08.1952 | ||||
Heinrich Bachorz (bis 30.09.1978) | 26.11.1950 | ||||
Thomas Frigger (bis 30.06.1978) | 19.04.1953 | ||||
Frank Salewski (bis 30.06.1978) | 10.02.1960 | ||||
Carlos Babington (bis 16.05.1978) | 20.09.1949 | ||||
Sturm | |||||
Gerhard Drews (bis 31.12.1987) | 26.04.1954 | ||||
Wolfgang Schmitt (bis 30.06.1982) | 27.04.1953 | ||||
Ewald Hammes (bis 30.06.1980) | 04.08.1950 | ||||
Peter Wloka (bis 30.06.1979) | 16.07.1953 | ||||
Helmut Horsch (bis 30.06.1979) | 12.10.1948 | ||||
Rüdiger Koppel (bis 30.06.1978) | 24.09.1956 | ||||
Dieter Schulitz (bis 30.06.1978) | 02.01.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.1977 00:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |