Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Siegfried Stark (ab 16.05.1978) (bis 30.06.1980) | 17.02.1940 | ||||
Istvan Sztani (bis 15.05.1978) | 19.03.1937 | ||||
Torwart | |||||
Norbert Kleider (bis 30.06.1979) | 02.09.1951 | ||||
Manfred Seifert (bis 30.06.1978) | 22.04.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Lothar Wolf (bis 01.07.1979) | 16.09.1951 | ||||
Franz Dürrschmidt (bis 30.06.1979) | 07.11.1947 | ||||
Rudolf Fichtner (bis 30.06.1979) | 11.10.1951 | ||||
Bernd Gleich (bis 30.06.1979) | 24.05.1955 | ||||
Paul Steinhäuser (bis 30.06.1979) | 09.04.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Werner Thüroff (bis 30.06.1983) | 08.03.1955 | ||||
Manfred Knapp (bis 30.06.1982) | 06.09.1953 | ||||
Klaus Klein (bis 30.06.1978) | 27.08.1950 | ||||
Hans Krostina (ab 01.09.1977) (bis 30.06.1978) | 14.08.1948 | ||||
Klaus-Ulrich Blümig (bis 30.06.1978) | 05.12.1952 | ||||
August Deutscher (bis 30.06.1978) | 15.12.1950 | ||||
Hans-Oskar Feulner (bis 30.06.1978) | 18.01.1954 | ||||
Albert Leder (ab 01.01.1978) (bis 30.06.1978) | 26.04.1952 | ||||
Gerhard Wohnsland (bis 30.06.1978) | 27.12.1957 | ||||
Sturm | |||||
Josef Beller (bis 30.06.1979) | 18.05.1954 | ||||
Hartmut Werner (bis 30.06.1979) | 18.07.1949 | ||||
Reinhard Lippert (bis 30.06.1978) | 27.02.1948 | ||||
Günther Michl (bis 30.06.1978) | 30.05.1950 | ||||
José Diaz (bis 30.06.1978) | 24.04.1955 | ||||
Karl-Heinz Zapf (bis 30.06.1978) | 01.07.1951 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.07.1977 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |