Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Slobodan Cendic (bis 16.11.1978) | 28.08.1938 | ||||
Antun Rudinski (bis 18.10.1977) | 01.10.1937 | ||||
Torwart | |||||
Walter Pradt (bis 30.06.1985) | 12.04.1949 | ||||
Paul Behres (bis 30.06.1978) | 22.07.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Günter Sebert (bis 30.06.1987) | 29.05.1948 | ||||
Stefan Knapp (bis 30.06.1986) | 21.01.1957 | ||||
Oskar Bauer (bis 30.06.1984) | 24.09.1956 | ||||
Paul Steiner (bis 30.06.1979) | 23.01.1957 | ||||
Günter Hester (bis 30.06.1978) | 02.02.1958 | ||||
Wolfgang Birkenmeier (bis 30.06.1978) | |||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Böhni (bis 30.06.1984) | 06.03.1948 | ||||
Michael Schüßler (bis 30.06.1981) | 05.12.1956 | ||||
Zlatan Cajkovski (bis 30.06.1979) | 03.08.1954 | ||||
Jürgen Fischer (bis 30.06.1979) | 09.09.1960 | ||||
Walter Lachmann (bis 30.06.1979) | 27.08.1951 | ||||
Stevan Kovacevic (bis 30.06.1979) | 22.11.1950 | ||||
Peter Schneider (bis 30.06.1979) | 01.03.1943 | ||||
Reiner Hollich (bis 30.06.1978) | 11.11.1955 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Harm (bis 30.06.1980) | 11.06.1950 | ||||
Roland Vogel (bis 30.06.1979) | 07.04.1951 | ||||
Werner Nickel (bis 30.06.1979) | 11.08.1951 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.1977 00:00 Uhr |
12 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.08.1977 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |