Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fritz Schollmeyer (bis 30.06.1982) | 19.06.1922 | ||||
Klaus Basikow (ab 01.01.1978) (bis 30.06.1978) | 12.06.1937 | ||||
Rudi Faßnacht (bis 31.12.1977) | 28.12.1934 | ||||
Torwart | |||||
Gerhard Welz (bis 30.06.1979) | 01.02.1945 | ||||
Abwehr | |||||
Klaus-Peter Hanisch (bis 30.06.1980) | 29.01.1952 | ||||
Hans-Jürgen Baake (bis 31.12.1979) | 02.03.1954 | ||||
Reinhard Schmitz (bis 30.06.1979) | 09.06.1951 | ||||
Hans Sprenger (bis 30.06.1979) | 12.10.1948 | ||||
Hans-Georg Kraus (bis 30.06.1978) | 25.10.1949 | ||||
Ernst Savkovic (bis 30.06.1978) | 23.08.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Schulz (bis 30.06.1982) | 06.10.1952 | ||||
Dieter Hochheimer (bis 31.12.1979) | 24.09.1952 | ||||
Allan Hansen (bis 31.12.1979) | 21.04.1956 | ||||
Winfried Berkemeier (bis 30.06.1978) | 22.01.1953 | ||||
Herbert Heidenreich (ab 01.10.1977) (bis 30.06.1978) | 15.11.1954 | ||||
Lothar Schneider (bis 30.06.1978) | 03.12.1953 | ||||
Michael Zimmer (bis 30.06.1978) | 18.11.1955 | ||||
Michael Rührmund (bis 30.06.1978) | 04.08.1957 | ||||
Sturm | |||||
Winfried Stradt (bis 30.06.1978) | 25.09.1956 | ||||
Detlef Bruckhoff (bis 30.06.1978) | 08.04.1958 | ||||
Heinz-Josef Kehr (bis 30.06.1978) | 18.12.1950 | ||||
Karlheinz Subklewe (bis 30.09.1977) | 06.12.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 29.07.1977 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.08.1977 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |