Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Lucas (bis 23.12.1978) | 10.08.1920 | ||||
Torwart | |||||
Bernhard Hartmann (bis 30.06.1979) | 25.05.1947 | ||||
Manfred Eiben (bis 30.06.1978) | 21.11.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Herbert Scheller (bis 30.06.1981) | 19.05.1948 | ||||
Alfred Kohlhäufl (bis 30.06.1979) | 10.10.1946 | ||||
Dieter Agatha (bis 30.06.1979) | 14.12.1956 | ||||
Willi Bierofka (bis 30.06.1979) | 21.01.1953 | ||||
Ahmet Glavović (bis 30.06.1979) | 13.07.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Alfred Herberth (bis 30.06.1981) | 26.12.1955 | ||||
Hans Haunstein (bis 30.06.1979) | 07.08.1950 | ||||
Jan-Hoiland Nielsen (bis 30.06.1979) | 15.01.1952 | ||||
Klaus Vöhringer (bis 30.06.1979) | 01.06.1951 | ||||
Jimmy Hartwig (bis 30.06.1978) | 05.10.1954 | ||||
Peter Falter (bis 30.06.1978) | 10.12.1949 | ||||
Karl-Heinz Pelka (bis 30.06.1978) | 16.07.1958 | ||||
Sturm | |||||
Wolfgang Metzler (bis 31.10.1980) | 23.06.1952 | ||||
Erhard Hofeditz (ab 26.09.1977) (bis 30.06.1980) | 07.12.1953 | ||||
Georg Metzger (bis 30.06.1980) | 13.11.1946 | ||||
Anton Nachreiner (bis 30.06.1980) | 10.09.1955 | ||||
Siegfried Köstler (bis 30.06.1978) | 15.12.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.1977 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.10.1977 00:00 Uhr |
7 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 25.10.1977 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.11.1977 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |