Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Franz (bis 30.11.1980) | 17.06.1940 | ||||
Torwart | |||||
Helmut Pabst (bis 30.06.1984) | 29.04.1951 | ||||
Helmut Träries (bis 30.06.1979) | 10.10.1955 | ||||
Meinolf Schulte (bis 30.06.1978) | 28.06.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Dirk Hupe (bis 30.06.1981) | 29.05.1957 | ||||
Wolfgang Fabian (bis 30.06.1981) | 06.12.1948 | ||||
Karlheinz Höfer (bis 30.06.1978) | 07.01.1950 | ||||
Edgar Evenkamp (bis 30.06.1978) | 01.04.1947 | ||||
Alfred Haffner (bis 30.06.1978) | 12.04.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Krüger (bis 30.06.1988) | 29.11.1953 | ||||
Vojin Jovanovic (bis 30.06.1981) | 20.12.1949 | ||||
Peter Gorny (bis 30.06.1980) | 23.09.1958 | ||||
Dieter Suchanek (ab 16.11.1977) (bis 30.06.1980) | 07.09.1952 | ||||
Norbert Lenzen (bis 30.06.1978) | 23.11.1952 | ||||
Peter Feiten (bis 30.06.1978) | 05.02.1952 | ||||
Horst Kuballa (bis 30.06.1978) | 06.11.1952 | ||||
Wolfgang Schönberger (bis 30.06.1978) | 09.12.1947 | ||||
Sturm | |||||
Werner Lenz (bis 30.06.1983) | 14.11.1954 | ||||
Karl-Heinz Jonas (bis 30.06.1979) | 10.04.1956 | ||||
Hans-Werner Hartl (ab 01.10.1977) (bis 30.06.1978) | 10.11.1946 | ||||
Hans Jürgen Lehr (bis 30.06.1978) | 25.09.1947 | ||||
Hans-Günther Plücken (bis 30.06.1978) | 15.11.1954 | ||||
Volker Spazier (bis 31.10.1977) | 24.06.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.07.1977 00:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 10.08.1977 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |