Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Sundermann (bis 30.06.1979) | 25.01.1940 | ||||
Torwart | |||||
Helmut Roleder (bis 30.06.1987) | 09.10.1953 | ||||
Klaus Funk (bis 30.06.1979) | 21.02.1954 | ||||
Abwehr | |||||
Karlheinz Förster (bis 30.06.1986) | 25.07.1958 | ||||
Bernd Martin (bis 30.06.1982) | 10.02.1955 | ||||
Dragan Holcer (bis 30.06.1981) | 19.01.1945 | ||||
Arno Schäfer (bis 30.06.1980) | 31.08.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hermann Ohlicher (bis 30.06.1985) | 02.11.1949 | ||||
Erwin Hadewicz (bis 30.06.1983) | 02.04.1951 | ||||
Hansi Müller (bis 30.06.1982) | 27.07.1957 | ||||
Roland Hattenberger (bis 30.06.1981) | 07.12.1948 | ||||
Markus Elmer (bis 30.06.1980) | 21.12.1952 | ||||
Helmut Dietterle (bis 30.06.1980) | 02.06.1951 | ||||
Bernd Schmider (bis 30.09.1978) | 03.05.1955 | ||||
Sturm | |||||
Walter Kelsch (bis 30.06.1984) | 03.09.1955 | ||||
Harald Beck (bis 30.06.1982) | 29.07.1957 | ||||
Klaus-Dieter Jank (bis 30.06.1980) | 23.11.1952 | ||||
Dieter Hoeneß (bis 30.06.1979) | 07.01.1953 | ||||
Ottmar Hitzfeld (bis 30.06.1978) | 12.01.1949 | ||||
Bernd Frick (bis 30.06.1978) | 20.03.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.1977 00:00 Uhr |
10 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.08.1977 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |