Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Radoslav Momirski (ab 02.03.1978) (bis 07.04.1979) | 04.09.1919 | ||||
Reinhard Roder (bis 01.03.1978) | 06.07.1941 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Seiler (bis 30.06.1989) | 06.08.1956 | ||||
Wolfgang Dramsch (bis 30.06.1978) | 22.07.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Lothar Gans (bis 30.06.1984) | 17.02.1953 | ||||
Klaus Baumanns (bis 30.06.1980) | 15.09.1948 | ||||
Wolfgang Berg (ab 01.01.1978) (bis 30.06.1979) | 10.05.1951 | ||||
Volker Faß (bis 30.06.1978) | 06.02.1952 | ||||
Heinz Koch (bis 30.06.1978) | 03.09.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Detlev Hegekötter (bis 30.06.1980) | 06.01.1951 | ||||
Wolfgang Loos (bis 30.06.1980) | 06.08.1955 | ||||
Günter Schäfer (bis 30.06.1979) | 29.08.1953 | ||||
Reinhold Nordmann (bis 30.06.1979) | 07.06.1948 | ||||
Michael Strunck (bis 30.06.1979) | 27.11.1954 | ||||
Harald Wiesler (bis 30.06.1979) | 20.10.1956 | ||||
Wolfgang Mittendorf (ab 15.08.1977) (bis 31.12.1978) | 29.04.1953 | ||||
Hans-Jürgen Wittfoht (bis 30.06.1978) | 29.01.1948 | ||||
Alfred Hußner (bis 30.06.1978) | 13.05.1950 | ||||
Franz Genschick (bis 15.11.1977) | 05.06.1949 | ||||
Sturm | |||||
Gerd-Volker Schock (bis 30.06.1979) | 08.04.1950 | ||||
Ralf Nieberg (bis 30.06.1979) | 25.02.1959 | ||||
Norbert Placke (bis 30.06.1979) | 14.10.1958 | ||||
Herbert Mühlenberg (bis 30.06.1978) | 23.04.1949 | ||||
Heinz-Dieter Greif (bis 30.06.1978) | 15.08.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.1977 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.08.1977 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.10.1977 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |