Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jupp Becker (ab 15.12.1977) (bis 30.06.1979) | 30.03.1943 | ||||
Wolfgang Solz (bis 14.12.1977) | 12.02.1940 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Neuwinger (bis 30.06.1980) | 24.11.1945 | ||||
Udo Böhs (bis 30.06.1979) | 15.08.1943 | ||||
Abwehr | |||||
Bernd Walz | 15.10.1957 | ||||
Reinhard Grimm (bis 30.06.1982) | 05.06.1952 | ||||
Klaus Nathmann (bis 30.06.1980) | 10.03.1947 | ||||
Jürgen Strack (bis 30.06.1979) | 22.03.1954 | ||||
Bert Grieser (bis 30.06.1979) | 05.01.1948 | ||||
Ludwig Reinhardt (bis 30.06.1979) | 20.02.1953 | ||||
Werner Martin (bis 30.06.1978) | 28.02.1949 | ||||
Kurt Köhle (bis 30.06.1978) | 24.04.1947 | ||||
Bernd Weigel (bis 30.06.1978) | 13.11.1950 | ||||
Mittelfeld | |||||
Karl-Heinz Humm (bis 30.06.1982) | 01.12.1950 | ||||
Guido Stetter (bis 30.06.1981) | 16.12.1955 | ||||
Rainer Lange (bis 30.06.1980) | 05.12.1956 | ||||
Timo Zahnleiter (bis 30.06.1979) | 16.12.1948 | ||||
Jürgen Nachtmann (ab 01.11.1977) (bis 30.06.1979) | 22.09.1954 | ||||
Dieter Bartel (ab 20.11.1977) (bis 30.06.1978) | 15.10.1951 | ||||
Günther Dehoff (bis 30.06.1978) | 15.08.1950 | ||||
Rudolf Geier (bis 30.06.1978) | 29.03.1949 | ||||
Gernot Jüllich (bis 30.06.1978) | 31.01.1954 | ||||
Klaus Gleim (bis 30.06.1978) | 26.03.1944 | ||||
Sturm | |||||
Erich Schmiedl (bis 30.06.1986) | 13.10.1953 | ||||
Horst Schauß (bis 30.06.1981) | 06.11.1945 | ||||
Hans-Otto Jordan (bis 30.06.1979) | 13.09.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.1977 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |