Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Stubbe (ab 02.03.1978) (bis 30.06.1978) | |||||
Ivica Horvat (bis 01.03.1978) | 16.07.1926 | ||||
Torwart | |||||
Hans-Jürgen Bradler (bis 30.06.1982) | 12.08.1948 | ||||
Lothar Matuschak (bis 30.06.1980) | 10.06.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Franz-Josef Laufer (bis 30.06.1980) | 01.09.1952 | ||||
Klaus-Peter Kudella (bis 30.06.1980) | 07.03.1949 | ||||
Werner Lappeneit (bis 30.06.1980) | 20.09.1953 | ||||
Hartmut Fromm (ab 17.10.1977) (bis 30.06.1979) | 15.10.1950 | ||||
Bernhard Ochmann (bis 30.06.1979) | 09.01.1952 | ||||
Günter Kuczinski (bis 30.06.1979) | 07.09.1954 | ||||
Søren Busk (bis 30.06.1979) | 10.04.1953 | ||||
László Harsányi (bis 30.06.1978) | 13.03.1951 | ||||
Klaus Kacmierczak (bis 30.06.1978) | 18.05.1949 | ||||
Hugo Lütkebohmert (bis 30.06.1978) | 02.06.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Günter Etterich (bis 30.06.1979) | 16.08.1951 | ||||
Klaus Scheer (bis 30.06.1979) | 04.10.1950 | ||||
Lutz Gerresheim (bis 30.06.1979) | 19.09.1958 | ||||
Herbert Bals (bis 30.06.1979) | 14.03.1949 | ||||
Reinhard Klose (bis 30.06.1979) | 24.08.1957 | ||||
Hartmut Sinnigen (bis 30.06.1979) | 15.08.1952 | ||||
Uwe Höfer (bis 30.06.1978) | 21.07.1959 | ||||
Albert Leder (bis 31.12.1977) | 26.04.1952 | ||||
Sturm | |||||
Rainer Fischer (bis 30.06.1979) | 28.08.1953 | ||||
Karl-Heinz Brücken (bis 30.06.1978) | 24.09.1947 | ||||
Norbert Elgert (bis 30.06.1978) | 13.01.1957 | ||||
Hans-Joachim Abel (bis 25.10.1977) | 25.06.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.07.1977 00:00 Uhr |
6 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.08.1977 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 15.10.1977 00:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.11.1977 00:00 Uhr |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.11.1977 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |