Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rudolf Kröner (ab 17.07.1977) (bis 12.10.1978) | 06.01.1942 | ||||
Torwart | |||||
Hans-Georg Schur (bis 30.06.1981) | 26.11.1950 | ||||
Siegfried Scherzer (bis 30.06.1979) | 28.06.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Friedhelm Groppe (bis 30.06.1980) | 17.10.1942 | ||||
Bernd Göbel (bis 30.06.1980) | 15.07.1952 | ||||
Helmut Eckstein (bis 31.12.1978) | 23.08.1951 | ||||
Wolfgang Eckert (bis 30.06.1978) | 15.12.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Blank (bis 30.06.1980) | 31.05.1960 | ||||
Harald Borngräber (bis 30.06.1980) | 05.03.1953 | ||||
Erich Schmitt (bis 30.06.1980) | 18.05.1954 | ||||
Hans Otto Hiestermann (bis 30.06.1979) | 07.01.1949 | ||||
Ludwig Herold (bis 30.06.1979) | 21.02.1959 | ||||
Hermann Obenhuber (bis 30.06.1979) | 12.01.1959 | ||||
Ewald Schmid (bis 31.12.1978) | 22.04.1956 | ||||
Horst Hayer (bis 30.11.1978) | 30.09.1953 | ||||
Heribert Müller (bis 30.06.1978) | 13.02.1954 | ||||
Jens Johansen (bis 30.06.1978) | 02.01.1952 | ||||
Sturm | |||||
Walter Szaule (bis 30.06.1980) | 13.11.1944 | ||||
Klaus Sterz (bis 30.06.1980) | 06.12.1946 | ||||
Erich Kielwein (bis 30.06.1979) | 26.04.1953 | ||||
Helmut Siebert (bis 30.06.1978) | 17.03.1942 | ||||
Peter Thiel (bis 30.06.1978) | 16.12.1950 | ||||
Lothar Emmerich (bis 30.09.1977) | 29.11.1941 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.1977 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.08.1977 00:00 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |