Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernd Hoss (ab 02.03.1978) (bis 07.11.1979) | 19.06.1939 | ||||
Herbert Burdenski (ab 01.11.1977) (bis 01.03.1978) | 19.05.1922 | ||||
Erhard Ahmann (bis 31.10.1977) | 21.05.1941 | ||||
Torwart | |||||
Vladimir Kovacic (bis 30.06.1982) | 06.03.1950 | ||||
Fritz Stefens (bis 30.06.1978) | 27.10.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Gerhard Pecl (bis 30.06.1982) | 17.04.1955 | ||||
Erich Miß (bis 30.06.1981) | 16.03.1948 | ||||
Norbert Heidemann (bis 30.06.1981) | 10.12.1955 | ||||
Michael Loesch (bis 30.06.1981) | 02.08.1956 | ||||
Lothar Dupke (bis 30.06.1980) | 28.03.1951 | ||||
Detlef Spincke (bis 30.06.1979) | 27.02.1954 | ||||
Frank Hanisch (bis 30.06.1978) | 06.11.1953 | ||||
Jürgen-Michael Galbierz (bis 31.12.1977) | 07.02.1950 | ||||
Mittelfeld | |||||
Antoine Fagot (ab 01.12.1977) (bis 30.06.1980) | 24.07.1956 | ||||
Rainer Budde (bis 30.06.1979) | 01.05.1948 | ||||
Jürgen Berghaus (bis 30.06.1979) | 08.10.1953 | ||||
Achim Pauli (bis 30.06.1979) | 17.02.1956 | ||||
Bernhard Hermes (bis 15.09.1978) | 08.09.1945 | ||||
Georg Jung (bis 30.06.1978) | 04.08.1946 | ||||
Peter Maulshagen (bis 30.06.1978) | 30.04.1953 | ||||
Ulrich Scherber (bis 30.06.1978) | 01.09.1957 | ||||
Sturm | |||||
Peter Redder (bis 30.06.1981) | 25.09.1952 | ||||
Günter Pröpper (bis 30.06.1979) | 08.12.1941 | ||||
Peter Hayduk (ab 19.08.1977) (bis 30.06.1979) | 10.04.1953 | ||||
Lothar Angermund (bis 30.06.1978) | 11.11.1952 | ||||
Klaus Thies (bis 30.06.1978) | 25.10.1950 | ||||
Helmut Lausen (bis 30.06.1978) | 09.06.1952 | ||||
Willi Götz (bis 06.11.1977) | 20.09.1947 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 30.07.1977 00:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 10.08.1977 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |