Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Slobodan Cendic (ab 17.11.1978) (bis 24.10.1980) | 28.08.1938 | ||||
Hans Cieslarczyk (bis 15.11.1978) | 03.05.1937 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Ferner (bis 30.06.1980) | 16.01.1949 | ||||
Norbert Sauer (bis 30.06.1979) | 16.12.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Walter Müller (bis 30.06.1987) | 28.03.1954 | ||||
Ernst Traser (bis 30.06.1985) | 04.01.1953 | ||||
Egon Schmitt (bis 30.06.1982) | 12.11.1948 | ||||
Horst Bender (bis 30.06.1979) | 11.11.1954 | ||||
Reinhold Zech (bis 30.06.1979) | 27.05.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Aron Schöpfer (bis 30.06.1983) | 12.12.1960 | ||||
Norbert Schmidt (bis 30.06.1982) | 23.11.1960 | ||||
Ludwig Denz (bis 30.06.1981) | 01.01.1949 | ||||
Heinz Traser (bis 30.06.1981) | 04.01.1953 | ||||
Gerd Müller (bis 30.06.1980) | 28.03.1954 | ||||
Frank Niederländer (bis 30.06.1980) | 25.03.1960 | ||||
Alexander Schwarz (bis 02.09.1979) | 26.10.1954 | ||||
Sturm | |||||
Werner Heck (bis 30.06.1980) | 21.04.1955 | ||||
Günther Michl (bis 30.06.1980) | 30.05.1950 | ||||
Rainer Künkel (bis 30.06.1980) | 09.04.1950 | ||||
Konrad Eickels (bis 30.06.1980) | 11.06.1956 | ||||
Erich Unger (bis 30.06.1980) | 26.08.1951 | ||||
Peter Schmidt (bis 30.06.1979) | 24.04.1951 | ||||
Peter Frenzle (bis 30.06.1979) | 03.06.1959 | ||||
Rudi Kappes (bis 30.06.1979) | 29.11.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 22.09.1978 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |