Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erhard Ahmann (bis 26.08.1981) | 21.05.1941 | ||||
Torwart | |||||
Johannes Kau (bis 30.06.1991) | 10.04.1957 | ||||
Wolfgang Dramsch (bis 30.06.1983) | 22.07.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Jo Montanes (bis 30.06.1985) | 15.08.1953 | ||||
Werner Malischke (bis 30.06.1983) | 07.12.1961 | ||||
Josef Bläser (bis 30.06.1979) | 11.12.1952 | ||||
Willi Reuter (bis 30.06.1979) | 23.07.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dietmar Poqué (bis 30.06.1985) | 17.02.1958 | ||||
Manfred Jansen (bis 30.06.1984) | 06.11.1956 | ||||
Helmut Schütt (bis 30.06.1984) | 14.09.1950 | ||||
Helmut Balke (bis 30.06.1983) | 22.11.1949 | ||||
Werner Bertrams (bis 30.06.1983) | 14.08.1958 | ||||
Hubert Clute-Simon (ab 01.12.1978) (bis 30.06.1982) | 05.07.1955 | ||||
Helmut Frantzen (bis 30.06.1982) | 04.12.1959 | ||||
Uwe Finnern (ab 16.11.1978) (bis 30.06.1981) | 02.04.1952 | ||||
Michael Schleiden (bis 30.06.1981) | 14.10.1954 | ||||
Stefan Rausch (bis 30.06.1980) | 05.10.1959 | ||||
Wolfgang Glock (bis 30.06.1979) | 26.05.1946 | ||||
Karl-Heinz Haymann (bis 31.12.1978) | 05.05.1952 | ||||
Heiko Mertes (bis 02.12.1978) | 14.07.1947 | ||||
Sturm | |||||
Tim Gerhards (bis 30.06.2016) | 13.03.1995 | ||||
Heinz-Josef Kehr (bis 30.06.1982) | 18.12.1950 | ||||
Winfried Stradt (bis 30.06.1981) | 25.09.1956 | ||||
Rolf Kucharski (bis 30.06.1980) | 19.04.1948 | ||||
Christian van Dyk (bis 30.06.1979) | 29.07.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1978 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 01.12.1978 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |