Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Otto Rehhagel (ab 10.10.1978) (bis 11.10.1979) | 09.08.1938 | ||||
Milovan Beljin (bis 08.10.1978) | 07.09.1936 | ||||
Torwart | |||||
Friedel Schüller (bis 30.06.1981) | 01.11.1953 | ||||
Uli Stein (bis 30.06.1980) | 23.10.1954 | ||||
Abwehr | |||||
Eduard Angele (bis 30.06.1982) | 10.12.1951 | ||||
Hans-Werner Moors (bis 30.06.1980) | 24.07.1950 | ||||
Willi Cryns (bis 30.06.1979) | 29.08.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Helmut Schröder (bis 30.06.1988) | 01.03.1958 | ||||
Wolfgang Pohl (bis 30.06.1985) | 30.12.1954 | ||||
Frank Pagelsdorf (bis 30.06.1984) | 05.02.1958 | ||||
Peter Krobbach (bis 31.08.1982) | 15.01.1954 | ||||
Norbert Eilenfeldt (bis 30.06.1981) | 17.02.1956 | ||||
Lorenz-Günther Köstner (bis 30.06.1981) | 30.01.1952 | ||||
Roland Peitsch (bis 30.06.1981) | 01.09.1949 | ||||
Roland Weidle (bis 30.06.1980) | 01.01.1949 | ||||
Dieter Herlein (bis 30.06.1979) | 16.11.1958 | ||||
Klaus Schweter (bis 30.06.1979) | 10.12.1957 | ||||
Sturm | |||||
Christian Sackewitz (bis 30.06.1981) | 11.12.1955 | ||||
Volker Graul (ab 11.10.1978) (bis 30.06.1981) | 18.06.1952 | ||||
Billy Ohlsson (bis 31.12.1979) | 13.01.1954 | ||||
Harry Ellbracht (bis 30.11.1979) | 13.09.1953 | ||||
Hans-Gerd Schildt (bis 30.06.1979) | 12.06.1952 | ||||
Mileta Rnic (bis 30.06.1979) | 31.03.1951 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 22.09.1978 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |