Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Pál Csernai (ab 12.12.1978) (bis 16.05.1983) | 21.10.1932 | ||||
Gyula Lóránt (bis 10.12.1978) | 06.02.1923 | ||||
Co-Trainer | |||||
Pál Csernai (bis 11.12.1978) | 21.10.1932 | ||||
Torwart | |||||
Walter Junghans (bis 31.10.1982) | 26.10.1958 | ||||
Sepp Maier (bis 30.06.1980) | 28.02.1944 | ||||
Anton Schrobenhauser (bis 30.06.1979) | 09.08.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Klaus Augenthaler (bis 30.06.1991) | 26.09.1957 | ||||
Udo Horsmann (bis 30.06.1983) | 30.03.1952 | ||||
Kurt Niedermayer (bis 30.06.1982) | 25.11.1955 | ||||
Georg Schwarzenbeck (bis 30.06.1981) | 03.04.1948 | ||||
Peter Gruber (bis 30.06.1980) | 07.09.1952 | ||||
Wolfgang Rausch (bis 30.06.1979) | 30.04.1947 | ||||
Jupp Kapellmann (bis 30.06.1979) | 19.12.1949 | ||||
Martin Jol (bis 30.06.1979) | 16.01.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Bernd Dürnberger (bis 30.06.1985) | 17.09.1953 | ||||
Paul Breitner (bis 30.06.1983) | 05.09.1951 | ||||
Branko Oblak (bis 30.06.1980) | 27.05.1947 | ||||
Karl-Heinz Wohland (bis 30.06.1979) | 24.05.1953 | ||||
Uli Hoeneß (bis 31.10.1978) | 05.01.1952 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Rummenigge (bis 30.06.1984) | 25.09.1955 | ||||
Norbert Janzon (bis 30.06.1981) | 21.12.1950 | ||||
Wilhelm Reisinger (bis 30.06.1980) | 30.06.1958 | ||||
Gerd Müller (bis 30.06.1979) | 03.11.1945 | ||||
Fritz Kloo (bis 30.06.1979) | 05.09.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1978 00:00 Uhr |
4 : 5 |
Schema Vergleich |