Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Herbert Binkert (ab 01.03.1979) (bis 30.06.1980) | 03.09.1923 | ||||
Dietmar Schwager (bis 28.02.1979) | 15.08.1940 | ||||
Torwart | |||||
Willi Ertz (bis 30.06.1981) | 28.05.1943 | ||||
Jürgen Muche (bis 30.06.1979) | 27.03.1951 | ||||
Fritz Schallmo (bis 30.06.1979) | 12.01.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Norbert Georg (bis 30.06.1982) | 28.08.1951 | ||||
Matthias Pink (bis 30.06.1981) | 09.08.1953 | ||||
Harry Klein (bis 30.06.1980) | 14.10.1958 | ||||
Heinz-Dieter Kobel (bis 30.06.1980) | 07.09.1955 | ||||
Werner Martin (bis 31.08.1979) | 28.02.1949 | ||||
Peter Cordes (bis 30.06.1979) | 16.07.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dietmar Conrad (bis 30.06.1982) | 09.10.1954 | ||||
Peter Roob (bis 30.06.1982) | 28.09.1957 | ||||
Heinz Henkes (bis 30.06.1981) | 02.05.1949 | ||||
Bernhard Roth (bis 30.06.1981) | 15.07.1956 | ||||
Gerhard Eichhorn (bis 30.06.1980) | 20.06.1952 | ||||
Hans-Werner Eichhorn (bis 30.06.1979) | 25.08.1948 | ||||
Heinz Gerwald (bis 30.06.1979) | 04.01.1952 | ||||
Hans-Jürgen Schindler (bis 30.06.1979) | 21.05.1955 | ||||
Sturm | |||||
Ferdinand Keller (bis 30.06.1979) | 30.07.1946 | ||||
Hans-Werner Lamour (bis 30.06.1979) | 28.09.1951 | ||||
Bernd Roob (bis 30.06.1979) | 17.09.1956 | ||||
Werner Weihs (bis 30.06.1979) | 09.02.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1978 00:00 Uhr |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 04.10.1978 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |