Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Günter Luttrop (bis 30.06.1979) | 28.10.1933 | ||||
Torwart | |||||
Reinhard Biermann (bis 30.06.1987) | 12.11.1950 | ||||
Dietmar Wiese (bis 30.06.1980) | 03.05.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Wieczorek (bis 30.06.1987) | 23.02.1953 | ||||
Norbert Höhmann (bis 30.06.1982) | 22.05.1952 | ||||
Roland Kosien (bis 30.06.1980) | 25.09.1953 | ||||
Klaus Wischniewski (bis 30.06.1980) | 08.12.1954 | ||||
Henning Keese (bis 30.06.1980) | 16.05.1955 | ||||
Heinz Steinhoff (bis 30.06.1980) | 23.03.1951 | ||||
Mittelfeld | |||||
Detlef Mikolajczak (bis 30.06.1987) | 15.04.1964 | ||||
Jürgen Mauthe (bis 30.06.1982) | 04.01.1950 | ||||
Ingo Peter (bis 30.06.1980) | 23.10.1951 | ||||
Hans-Jürgen Oehler (bis 30.06.1980) | 15.07.1955 | ||||
Lothar Franken (bis 30.06.1979) | 01.09.1958 | ||||
Sturm | |||||
Norbert Lücke (bis 30.06.1987) | 22.10.1950 | ||||
Norbert Rothe (bis 30.06.1987) | 28.09.1953 | ||||
Ralf Regenbogen (bis 30.06.1982) | 24.03.1960 | ||||
Eckehard Eigenwillig (bis 30.06.1980) | 14.04.1955 | ||||
Peter Leske (bis 30.06.1980) | 22.07.1954 | ||||
Hans-Jürgen Kuchta (bis 30.06.1979) | 04.03.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 22.09.1978 00:00 Uhr |
4 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |