Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Lucas (ab 27.03.1979) (bis 08.10.1979) | 10.08.1920 | ||||
Heinz Patzig (ab 22.03.1979) (bis 26.03.1979) | 19.09.1929 | ||||
Werner Olk (bis 21.03.1979) | 18.01.1938 | ||||
Co-Trainer | |||||
Heinz Patzig (ab 27.03.1979) (bis 22.04.1983) | 19.09.1929 | ||||
Heinz Patzig (bis 21.03.1979) | 19.09.1929 | ||||
Torwart | |||||
Bernd Franke (bis 30.06.1985) | 12.02.1948 | ||||
Uwe Hain (bis 30.06.1982) | 18.10.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Franz Merkhoffer (bis 30.06.1984) | 29.11.1946 | ||||
Reiner Hollmann (bis 30.06.1984) | 30.09.1949 | ||||
Hasse Borg (bis 30.06.1983) | 04.08.1953 | ||||
Wolfgang Grobe (bis 30.06.1982) | 25.06.1956 | ||||
Dieter Zembski (bis 30.06.1980) | 06.11.1946 | ||||
Friedhelm Haebermann (bis 30.06.1979) | 24.07.1946 | ||||
Mittelfeld | |||||
Matthias Bruns (bis 30.06.1986) | 19.08.1957 | ||||
Manfred Tripbacher (ab 01.01.1979) (bis 30.06.1986) | 23.02.1957 | ||||
Dietmar Erler (bis 30.06.1981) | 07.04.1947 | ||||
Danilo Popivoda (bis 30.06.1981) | 01.05.1947 | ||||
Karl-Heinz Handschuh (bis 30.06.1980) | 30.11.1947 | ||||
Uwe Krause (bis 30.06.1980) | 13.10.1955 | ||||
Wolfgang Dremmler (bis 30.06.1979) | 12.07.1954 | ||||
Harald Aumeier (bis 30.06.1979) | 19.07.1952 | ||||
Sturm | |||||
Peter Lübeke (bis 30.06.1980) | 26.11.1952 | ||||
Frank Holzer (bis 30.06.1980) | 05.03.1953 | ||||
Harald Nickel (bis 30.06.1979) | 21.07.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1978 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 01.12.1978 00:00 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |