Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Friedel Rausch (ab 08.01.1979) (bis 30.06.1980) | 27.02.1940 | ||||
Otto Knefler (bis 31.12.1978) | 05.09.1923 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dieter Stinka (bis 30.06.1983) | 10.08.1937 | ||||
Torwart | |||||
Jürgen Pahl (bis 30.06.1987) | 17.03.1956 | ||||
Jürgen Friedl (bis 30.06.1979) | 23.02.1959 | ||||
Jupp Koitka (bis 30.06.1979) | 12.02.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Charly Körbel (bis 30.06.1991) | 01.12.1954 | ||||
Willi Neuberger (bis 30.06.1983) | 15.04.1946 | ||||
Bruno Pezzey (bis 30.06.1983) | 03.02.1955 | ||||
Peter Reichel (bis 30.06.1982) | 30.11.1951 | ||||
Helmut Müller (bis 30.06.1982) | 12.04.1953 | ||||
Wolfgang Trapp (bis 31.10.1981) | 01.08.1957 | ||||
Lothar Skala (bis 30.06.1979) | 02.05.1952 | ||||
Uwe Weigert (bis 30.06.1979) | 09.06.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Bernd Nickel (bis 30.06.1983) | 15.03.1949 | ||||
Werner Lorant (bis 30.11.1982) | 21.11.1948 | ||||
Norbert Nachtweih (bis 30.06.1982) | 04.06.1957 | ||||
Michael Blättel (bis 30.06.1981) | 29.09.1960 | ||||
Wolfgang Kraus (bis 30.06.1979) | 20.08.1953 | ||||
Hans-Dieter Wacker (bis 30.06.1979) | 28.12.1958 | ||||
Dieter Allig (bis 30.06.1979) | 06.08.1959 | ||||
Sturm | |||||
Ronny Borchers (bis 30.06.1984) | 10.08.1957 | ||||
Bernd Hölzenbein (bis 30.06.1981) | 09.03.1946 | ||||
Fred Schaub (ab 01.01.1979) (bis 26.10.1980) | 28.08.1960 | ||||
Jürgen Grabowski (bis 30.06.1980) | 07.07.1944 | ||||
Rüdiger Wenzel (bis 30.06.1979) | 03.06.1953 | ||||
Rudolf Elsener (bis 30.06.1979) | 18.02.1953 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1978 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.12.1978 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.04.1979 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.05.1979 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 06.06.1979 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |