Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lothar Kleim (bis 30.06.1979) | 27.10.1936 | ||||
Torwart | |||||
Werner Vollack (bis 31.12.1979) | 24.03.1955 | ||||
Michael Hümmer (bis 30.06.1979) | 07.08.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Reiner Brinsa (bis 30.06.1988) | 01.08.1952 | ||||
Michael Veit (bis 30.06.1982) | 12.08.1953 | ||||
Erwin Zimmer (bis 30.06.1982) | 17.10.1952 | ||||
Gerd Fink (bis 30.06.1981) | 08.12.1955 | ||||
Robert Schuster (bis 30.06.1980) | 07.05.1960 | ||||
Heinz Histing (bis 30.10.1979) | 14.09.1950 | ||||
Mittelfeld | |||||
Klaus-Dieter Lüders (bis 30.06.1986) | 18.08.1956 | ||||
Mile Novković (bis 30.06.1983) | 14.12.1950 | ||||
Erwin Hermandung (bis 30.06.1981) | 25.08.1944 | ||||
Georg Müllner (bis 30.06.1980) | 24.10.1953 | ||||
Borivoje Đorđević (bis 30.06.1980) | 02.08.1948 | ||||
Wolfgang Riemann (bis 30.06.1979) | 18.11.1949 | ||||
Erwin Berg (bis 30.06.1979) | 05.04.1954 | ||||
Sturm | |||||
Helmut Bergfelder (bis 30.06.1981) | 21.11.1946 | ||||
Lothar Leiendecker (bis 30.06.1981) | 22.09.1953 | ||||
Wolfgang Schlief (bis 30.06.1980) | 13.04.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1978 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |