Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Klimaschefski (bis 30.06.1980) | 11.12.1938 | ||||
Torwart | |||||
Gunnar Fellmann (bis 30.06.1982) | 08.04.1959 | ||||
Gregor Quasten (bis 30.06.1980) | 03.10.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Jesper Petersen (bis 30.06.1986) | 02.04.1951 | ||||
Kurt Knoll (bis 31.08.1981) | 16.07.1958 | ||||
Walter Gruler (bis 30.06.1980) | 24.08.1951 | ||||
Horst Ehrmantraut (bis 30.06.1979) | 11.12.1955 | ||||
Volker Faul (bis 30.06.1979) | 30.10.1952 | ||||
Albert Müller (bis 30.06.1979) | 06.05.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Bernd Beck (bis 30.06.1981) | 18.07.1956 | ||||
Giovanni Nicastro (bis 30.06.1981) | 07.01.1953 | ||||
Ernst Hodel (bis 30.06.1980) | 15.03.1950 | ||||
Herbert Ney (bis 30.06.1980) | 07.09.1955 | ||||
Gerd Schwickert (bis 30.06.1979) | 14.08.1949 | ||||
Harald Diener (bis 30.06.1979) | 18.02.1948 | ||||
Jürgen Krawczyk (bis 03.09.1978) | 01.01.1953 | ||||
Sturm | |||||
Manfred Lenz (bis 30.06.1986) | 21.11.1947 | ||||
Karlheinz Subklewe (bis 30.06.1981) | 06.12.1950 | ||||
Wilfried Klinge (bis 30.09.1980) | 15.08.1950 | ||||
Bernd Detterer (bis 30.06.1980) | 24.12.1948 | ||||
Gerd Warken (bis 30.06.1980) | 05.03.1951 | ||||
Frank-Michael Schonert (bis 30.06.1979) | 30.08.1951 | ||||
Harry Erhart (bis 30.06.1979) | 03.07.1953 | ||||
Alfred Rieß (ab 19.11.1978) (bis 30.06.1979) | 29.10.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.09.1978 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.12.1978 00:00 Uhr |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 07.01.1979 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |