Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans Cieslarczyk (ab 01.01.1979) (bis 30.06.1979) | 03.05.1937 | ||||
Werner Sterzik (bis 31.12.1978) | 09.01.1940 | ||||
Torwart | |||||
Albert Zettler (bis 30.06.1982) | 06.10.1957 | ||||
Hermann Lutz (bis 30.06.1981) | 03.11.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Ewald Schäffner (bis 30.06.1979) | 17.11.1948 | ||||
Rainer Dörr (bis 30.06.1979) | 04.06.1955 | ||||
Herbert Stahl (bis 30.06.1979) | 28.09.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gerhard Förschner (bis 30.06.1985) | 26.11.1955 | ||||
Reinhard Kindermann (bis 30.06.1980) | 10.03.1960 | ||||
Armin Veh (bis 30.06.1979) | 01.02.1961 | ||||
Willi Bernecker (bis 30.06.1979) | 09.03.1956 | ||||
Helmut Haller (bis 30.06.1979) | 21.07.1939 | ||||
Kurt Kalchschmid (bis 30.06.1979) | 22.03.1958 | ||||
Erich Steer (bis 30.06.1979) | 28.11.1956 | ||||
Manfred Tripbacher (bis 31.12.1978) | 23.02.1957 | ||||
Sturm | |||||
Hans Jörg (bis 30.06.1981) | 04.11.1950 | ||||
Arnulf Klein (bis 30.06.1981) | 03.06.1957 | ||||
Hans-Joachim Schnürer (bis 30.06.1980) | 22.02.1960 | ||||
Georg Beichle (bis 30.06.1979) | 16.09.1948 | ||||
Harald Greifenegger (bis 30.06.1979) | 18.11.1959 | ||||
Karl-Heinz Stempfle (bis 30.06.1979) | 22.02.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1978 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |