Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karl-Heinz Schmal (ab 29.12.1978) (bis 30.06.1979) | 12.12.1939 | ||||
Manfred Brunner (bis 30.11.1978) | 23.01.1944 | ||||
Torwart | |||||
Klaus Krost (bis 30.06.1980) | 26.05.1946 | ||||
Michael Krumbe (bis 30.06.1979) | 22.07.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Hoffmann (bis 30.06.1980) | 17.06.1954 | ||||
Karl Schaffrath (bis 30.06.1980) | 23.03.1947 | ||||
Hermann Luy (bis 30.06.1979) | 21.03.1951 | ||||
Stefan Sprey (bis 30.06.1979) | 17.01.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Günter Oleknavicius (bis 30.06.1981) | 21.02.1950 | ||||
Karl Walter (bis 30.06.1980) | 08.02.1950 | ||||
Paul Hupp (bis 30.06.1979) | 25.09.1956 | ||||
Eddy Malura (bis 30.06.1979) | 24.06.1955 | ||||
Bernd Schuler (bis 30.06.1979) | 19.09.1955 | ||||
Walter Seitz (bis 30.06.1979) | 20.02.1950 | ||||
Sturm | |||||
Hubert Genz (bis 30.06.1980) | 03.09.1949 | ||||
Fred Kromm (bis 30.06.1980) | 19.07.1953 | ||||
Heiko Dymalla (bis 30.06.1980) | 15.02.1948 | ||||
Detlev Gistl (bis 30.06.1980) | 17.12.1953 | ||||
Karlheinz Schleiter (bis 30.06.1980) | 15.11.1952 | ||||
Dieter Schwemmle (bis 30.06.1979) | 28.07.1949 | ||||
Michael Bordt (bis 30.06.1979) | 18.08.1956 | ||||
Siegfried Höfling (bis 30.06.1979) | 22.06.1956 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |