Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gyula Lóránt (ab 19.03.1979) (bis 04.12.1979) | 06.02.1923 | ||||
Ivica Horvat (bis 17.03.1979) | 16.07.1926 | ||||
Co-Trainer | |||||
Fahrudin Jusufi (bis 20.04.1980) | 08.12.1939 | ||||
Torwart | |||||
Peter Sandhofe (bis 30.06.1983) | 25.10.1957 | ||||
Volkmar Groß (bis 31.12.1978) | 31.01.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Kruse (bis 30.06.1988) | 07.09.1959 | ||||
Bernd Thiele (bis 30.06.1983) | 24.01.1956 | ||||
Rolf Rüssmann (bis 30.11.1980) | 13.10.1950 | ||||
Klaus Fichtel (bis 30.06.1980) | 19.11.1944 | ||||
Peter Salisch (bis 19.12.1979) | 25.02.1961 | ||||
Jürgen Sobieray (bis 30.06.1979) | 02.11.1950 | ||||
Mathias Schipper (bis 30.06.1979) | 23.09.1957 | ||||
Norbert Dörmann (bis 30.06.1979) | 31.08.1958 | ||||
Friedrich Wagner (bis 30.06.1979) | 01.08.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uli Bittcher (bis 30.06.1983) | 10.09.1957 | ||||
Helmut Kremers (bis 30.06.1980) | 24.03.1949 | ||||
Herbert Lütkebohmert (bis 30.06.1979) | 24.03.1948 | ||||
Lennart Larsson (bis 30.06.1979) | 09.07.1953 | ||||
Uwe Höfer (bis 31.12.1978) | 21.07.1959 | ||||
Manfred Dubski (bis 05.09.1978) | 19.09.1954 | ||||
Manfred Ritschel (bis 15.08.1978) | 07.06.1946 | ||||
Sturm | |||||
Norbert Elgert (bis 30.06.1982) | 13.01.1957 | ||||
Klaus Fischer (bis 30.06.1981) | 27.12.1949 | ||||
Michael Tönnies (bis 30.06.1981) | 19.12.1959 | ||||
Rüdiger Abramczik (bis 30.06.1980) | 18.02.1956 | ||||
Erwin Kremers (bis 30.06.1979) | 24.03.1949 | ||||
Thomas Lander (bis 30.06.1979) | 22.08.1957 | ||||
Herbert Demange (bis 30.06.1979) | 24.05.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1978 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.12.1978 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |