Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sepp Piontek (bis 30.06.1979) | 05.03.1940 | ||||
Torwart | |||||
Reinhard Rietzke (bis 30.06.1982) | 19.12.1948 | ||||
Jürgen Rynio (bis 30.06.1979) | 01.04.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Jens-Peter Box (bis 30.06.1985) | 11.03.1956 | ||||
Walter Frosch (bis 30.06.1982) | 19.12.1950 | ||||
Gino Ferrin (bis 30.06.1980) | 15.03.1947 | ||||
Franz Mathieu (bis 30.06.1980) | 23.12.1952 | ||||
Dietmar Demuth (bis 30.06.1979) | 14.01.1955 | ||||
Niels Tune-Hansen (bis 30.06.1979) | 19.01.1953 | ||||
Holger Hieronymus (bis 30.06.1979) | 22.02.1959 | ||||
Mittelfeld | |||||
Holger Gerwalt (bis 30.06.1982) | 07.03.1959 | ||||
Reenald Koch (bis 30.06.1982) | 19.12.1958 | ||||
Klaus Winkler (bis 30.06.1979) | 25.05.1949 | ||||
Rolf Höfert (bis 30.06.1979) | 08.02.1949 | ||||
Butje Rosenfeld (bis 30.06.1979) | 17.04.1957 | ||||
Frank Hannemann (bis 30.06.1979) | 18.09.1959 | ||||
Martin Stecker (bis 30.06.1979) | 06.10.1958 | ||||
Klaus Beverungen (bis 07.12.1978) | 24.09.1951 | ||||
Sturm | |||||
Christopher Pätzold (bis 30.06.1981) | |||||
Horst Feilzer (bis 30.06.1979) | 21.02.1957 | ||||
Stjepan Milardovic (bis 30.06.1979) | 17.11.1953 | ||||
Horst Neumann (bis 30.06.1979) | 05.11.1952 | ||||
Gerd Grau (bis 30.06.1979) | 19.07.1960 | ||||
Dieter Kawohl (bis 30.06.1979) | 10.01.1958 | ||||
Arno Steffenhagen (ab 16.08.1978) (bis 31.10.1978) | 24.09.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
3 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1978 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |