Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans-Dieter Tippenhauer (bis 09.10.1979) | 16.10.1943 | ||||
Torwart | |||||
Jörg Daniel (bis 30.06.1981) | 09.07.1951 | ||||
Wilfried Woyke (bis 30.06.1979) | 12.05.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Egon Köhnen (bis 30.06.1981) | 24.11.1947 | ||||
Heiner Baltes (bis 30.06.1981) | 19.08.1949 | ||||
Ralf Dusend (bis 30.06.1980) | 28.09.1959 | ||||
Gerd Zimmermann (bis 30.06.1980) | 26.09.1949 | ||||
Guido Mazany (bis 30.06.1980) | 22.11.1959 | ||||
Gerd Merheim (bis 30.06.1980) | 02.01.1960 | ||||
Reinhold Fanz (bis 30.06.1979) | 16.01.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Josef Weikl (bis 30.06.1988) | 15.01.1954 | ||||
Gerd Zewe (bis 30.06.1987) | 13.06.1950 | ||||
Rudi Bommer (bis 30.06.1985) | 19.08.1957 | ||||
Dieter Brei (bis 30.06.1981) | 30.09.1950 | ||||
Hubert Schmitz (bis 30.06.1981) | 15.04.1955 | ||||
Herbert Zimmer (bis 30.06.1979) | 12.02.1953 | ||||
Sturm | |||||
Günter Thiele (bis 30.06.1986) | 07.11.1961 | ||||
Wolfgang Seel (bis 30.06.1982) | 21.06.1948 | ||||
Thomas Allofs (bis 30.06.1982) | 17.11.1959 | ||||
Klaus Allofs (bis 30.06.1981) | 05.12.1956 | ||||
Flemming Lund (bis 30.06.1979) | 06.10.1952 | ||||
Emanuel Günther (bis 30.06.1979) | 13.11.1954 | ||||
Detlev Szymanek (bis 30.09.1978) | 16.04.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
7 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1978 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 01.12.1978 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.04.1979 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.05.1979 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 06.06.1979 00:00 Uhr |
4 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.06.1979 16:00 Uhr |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |