Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rudi Faßnacht (bis 31.12.1979) | 28.12.1934 | ||||
Torwart | |||||
Franz-Josef Pauly (bis 30.06.1982) | 16.09.1949 | ||||
Arno Domgörgen (bis 30.06.1980) | 28.02.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Willi Gless (bis 30.06.1982) | 08.08.1960 | ||||
Flemming Nielsen (ab 01.10.1978) (bis 30.06.1982) | 16.07.1954 | ||||
Hugo Lütkebohmert (bis 30.06.1981) | 02.06.1949 | ||||
Heribert Höck (bis 30.06.1980) | 04.01.1958 | ||||
Hans-Günther Kroth (bis 30.06.1979) | 22.02.1949 | ||||
Peter Boers (bis 30.06.1979) | 24.11.1946 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dieter Finkler (bis 30.06.1985) | 10.11.1952 | ||||
Hannes Linßen (bis 30.06.1984) | 28.09.1949 | ||||
Ludwig Schuster (bis 30.06.1981) | 30.03.1951 | ||||
Jochen Goll (bis 30.06.1981) | 11.02.1955 | ||||
Horst-Franz Degen (bis 30.06.1980) | 07.11.1954 | ||||
Klaus Albert (bis 30.06.1979) | 08.02.1951 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Mödrath (bis 30.06.1982) | 22.09.1951 | ||||
Roland Stegmayer (bis 30.06.1980) | 22.12.1950 | ||||
Klaus-Dieter Bone (bis 31.12.1979) | 09.08.1954 | ||||
Karl Berger (bis 30.06.1979) | 13.06.1951 | ||||
Friedhelm Otters (bis 30.06.1979) | 12.07.1948 | ||||
Otmar Ludwig (bis 30.06.1979) | 22.04.1951 | ||||
Volker Graul (bis 10.10.1978) | 18.06.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.09.1978 00:00 Uhr |
1 : 7 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.12.1978 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |