Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Milovan Beljin (ab 06.04.1979) (bis 30.06.1979) | 07.09.1936 | ||||
Norbert Wagner (bis 05.04.1979) | 15.01.1939 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hans Linsenmaier (bis 30.06.1979) | 28.04.1941 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Dotzauer (bis 30.06.1984) | 17.09.1960 | ||||
Karl Armbrust (bis 30.06.1982) | 21.08.1946 | ||||
Yves Bischoff (bis 30.06.1981) | 29.04.1958 | ||||
Hubert Birkenmeier (bis 30.06.1979) | 24.05.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Schneider (bis 30.06.1984) | 29.10.1959 | ||||
Heinrich Schnitzer (bis 30.06.1981) | 01.09.1949 | ||||
Uli Bruder (bis 30.06.1980) | 30.01.1953 | ||||
Dieter Hug (bis 30.06.1980) | 13.12.1953 | ||||
Peter Karvouniaris (bis 30.06.1980) | 11.04.1955 | ||||
Dieter Steinwarz (bis 30.06.1980) | 02.09.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Heinz-Dieter Derigs (bis 30.06.1985) | 19.10.1953 | ||||
Andreas Braun (bis 30.06.1983) | 17.10.1960 | ||||
Karl-Heinz Schulz (bis 30.06.1982) | 21.12.1955 | ||||
Buffy Ettmayer (bis 30.06.1981) | 23.07.1946 | ||||
Karl-Heinz Mießmer (bis 30.06.1981) | 14.03.1947 | ||||
Bernd Vogtmann (bis 30.06.1981) | 08.04.1949 | ||||
Alfred Metzler (bis 30.06.1980) | 29.04.1951 | ||||
Bernd Stobeck (bis 30.06.1980) | 27.03.1951 | ||||
Karl-Heinz Bente (bis 30.06.1979) | 13.09.1941 | ||||
Ulli Löffler (bis 30.06.1979) | 21.07.1958 | ||||
Sturm | |||||
Jürgen Marek (bis 30.06.1981) | 24.08.1951 | ||||
Hans-Peter Widmann (bis 30.06.1980) | 01.05.1955 | ||||
Karl-Heinz Bührer (bis 30.06.1979) | 20.10.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 04.08.1978 00:00 Uhr |
6 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1978 00:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 04.10.1978 00:00 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |