Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Bewersdorf (bis 04.09.1979) | 24.11.1938 | ||||
Torwart | |||||
Karlheinz Volz (bis 30.06.1980) | 30.03.1947 | ||||
Jürgen Grün (bis 30.06.1980) | 10.04.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Gerd Schneider (bis 30.06.1984) | 18.12.1940 | ||||
Roland Höfling (bis 30.06.1982) | 09.06.1954 | ||||
Jürgen Weninger (bis 30.06.1982) | 25.02.1958 | ||||
Hubert Klein (bis 30.06.1981) | 31.08.1955 | ||||
Peter Rübenach (bis 30.06.1980) | 16.09.1947 | ||||
Bernd Schmidt (bis 30.06.1980) | 07.11.1955 | ||||
Peter Koch (bis 30.06.1979) | 03.11.1950 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dieter Pfaff (bis 30.06.1981) | 02.08.1954 | ||||
Walter Wohl (bis 30.06.1981) | 21.04.1957 | ||||
Oliver Posniak (bis 30.06.1980) | 12.07.1957 | ||||
Walter Drefahl (bis 30.06.1980) | 18.07.1952 | ||||
Bruno Ruck (bis 30.06.1980) | 06.09.1954 | ||||
Paul Bajlitz (bis 30.06.1979) | 26.12.1951 | ||||
Richard Engel (bis 30.06.1979) | 02.10.1946 | ||||
Erwin Höfer (bis 30.06.1979) | 11.08.1957 | ||||
Heinz-Rudolf Weiler (bis 31.10.1978) | 06.07.1955 | ||||
Sturm | |||||
Werner Hofmann (bis 30.06.1981) | 31.08.1951 | ||||
Werner Killmaier (bis 30.06.1979) | 21.04.1955 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1978 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |