Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Branko Zebec (bis 18.12.1980) | 17.05.1929 | ||||
Co-Trainer | |||||
Aleksandar Ristić (bis 31.12.1980) | 28.06.1944 | ||||
Torwart | |||||
Rudi Kargus (bis 30.06.1980) | 15.08.1952 | ||||
Jürgen Stars (bis 30.06.1980) | 24.06.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Manfred Kaltz (bis 30.06.1989) | 06.01.1953 | ||||
Peter Hidien (bis 30.06.1982) | 14.11.1953 | ||||
Ivan Buljan (bis 30.06.1981) | 11.12.1949 | ||||
Peter Nogly (bis 30.06.1980) | 14.01.1947 | ||||
Uwe Beginski (bis 30.06.1980) | 13.12.1959 | ||||
Bernd Gorski (bis 10.10.1979) | 04.10.1959 | ||||
Hans-Jürgen Ripp (bis 30.06.1979) | 24.06.1946 | ||||
Andreas Karow (bis 30.06.1979) | 03.11.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Felix Magath (bis 30.06.1986) | 26.07.1953 | ||||
Bernd Wehmeyer (bis 30.06.1986) | 06.06.1952 | ||||
Jimmy Hartwig (bis 30.06.1984) | 05.10.1954 | ||||
Caspar Memering (bis 30.06.1982) | 01.06.1953 | ||||
Thomas Bliemeister (bis 30.06.1980) | 10.04.1956 | ||||
Horst Bertl (bis 30.06.1979) | 24.03.1947 | ||||
Sturm | |||||
Horst Hrubesch (bis 30.06.1983) | 17.04.1951 | ||||
Willi Reimann (bis 30.06.1981) | 24.12.1949 | ||||
Kevin Keegan (bis 30.06.1980) | 14.02.1951 | ||||
Hans-Günther Plücken (bis 31.10.1979) | 15.11.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |