Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Norbert Wagner (ab 18.04.1979) (bis 30.06.1979) | 15.01.1939 | ||||
Bernd Oles (bis 15.04.1979) | 15.01.1921 | ||||
Torwart | |||||
Peter Schüler (bis 30.06.1980) | 16.07.1953 | ||||
Harald Klapper (bis 30.06.1979) | 08.07.1948 | ||||
Lothar Uhl (bis 30.06.1979) | 15.08.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Horst Prantschke (bis 30.06.1988) | 24.06.1953 | ||||
Edmond Melzer (bis 30.06.1984) | 20.08.1957 | ||||
Hans-Dieter Diehl (bis 30.06.1980) | 30.03.1951 | ||||
Karl-Heinz Dickkopf (bis 30.06.1980) | 07.02.1952 | ||||
Uwe Erkenbrecher (bis 30.06.1979) | 14.11.1954 | ||||
Otto Kastl (bis 30.06.1979) | 21.08.1947 | ||||
Hans-Adolf Schade (bis 30.06.1979) | 30.06.1944 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gerhard Reinbold (bis 30.06.1984) | 12.04.1955 | ||||
Wayne Thomas (bis 30.06.1980) | 02.09.1958 | ||||
Klaus Ganz (bis 30.06.1980) | 01.12.1955 | ||||
Manfred Grawunder (bis 30.06.1980) | 16.03.1952 | ||||
Jürgen Krawczyk (ab 04.09.1978) (bis 30.06.1980) | 01.01.1953 | ||||
Wolfgang Reichel (bis 31.12.1979) | 18.02.1958 | ||||
Otmar Riedl (bis 30.06.1979) | 03.09.1958 | ||||
Sturm | |||||
Bernd Krech (bis 30.06.1980) | 06.04.1957 | ||||
Wolfgang Sandhowe (bis 30.06.1979) | 14.12.1953 | ||||
Rolf Wiesenthal (bis 30.06.1979) | 04.10.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1978 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.12.1978 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |