Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rolf Schafstall (bis 30.06.1979) | 22.02.1937 | ||||
Torwart | |||||
Gerhard Heinze (bis 30.06.1983) | 30.11.1948 | ||||
Wolfgang Schreiner (bis 30.06.1982) | 11.04.1957 | ||||
Abwehr | |||||
Bernard Dietz (bis 30.06.1982) | 22.03.1948 | ||||
Peter Fenten (bis 30.06.1982) | 08.09.1958 | ||||
Norbert Dronia (bis 30.06.1980) | 19.10.1957 | ||||
Werner Buttgereit (bis 30.06.1980) | 15.06.1959 | ||||
Ditmar Jakobs (bis 30.06.1979) | 28.08.1953 | ||||
Kees Bregman (bis 30.06.1979) | 08.08.1947 | ||||
Michael Brocker (bis 30.06.1979) | 21.09.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Manfred Dubski (ab 06.09.1978) (bis 30.06.1986) | 19.09.1954 | ||||
Pascal Notthoff (bis 30.06.1986) | 27.04.1963 | ||||
Herbert Büssers (bis 30.06.1984) | 30.10.1949 | ||||
Norbert Fruck (bis 30.06.1983) | 28.12.1957 | ||||
Kurt Jara (bis 30.06.1980) | 14.10.1950 | ||||
Norbert Lenzen (bis 30.06.1979) | 23.11.1952 | ||||
Reiner Alhaus (bis 30.06.1979) | 27.12.1955 | ||||
Sturm | |||||
Rudolf Seliger (bis 30.06.1983) | 20.09.1951 | ||||
Gregor Grillemeier (bis 30.06.1981) | 17.02.1959 | ||||
Jürgen Ulitzka (bis 30.06.1981) | 22.11.1960 | ||||
Ronnie Worm (bis 30.06.1979) | 07.10.1953 | ||||
Günter Weber (bis 30.06.1979) | 11.07.1952 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
4 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 22.09.1978 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.12.1978 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.04.1979 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |