Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Diethelm Ferner (bis 30.06.1979) | 13.07.1941 | ||||
Torwart | |||||
Detlef Schneider (bis 30.06.1981) | 31.10.1958 | ||||
Fritz Herrndorf (bis 30.06.1980) | 28.02.1950 | ||||
Abwehr | |||||
Dietmar Klinger (bis 30.06.1983) | 08.01.1958 | ||||
Matthias Herget (bis 30.06.1982) | 14.11.1955 | ||||
Eckhard Berlau-Kirschstein (bis 30.06.1980) | 05.07.1953 | ||||
Detlef Wiemers (bis 30.06.1980) | 15.07.1953 | ||||
Hartmut Huhse (bis 30.06.1979) | 22.08.1952 | ||||
Gerd Wieczorkowski (bis 30.06.1979) | 24.07.1948 | ||||
Heinz Martens (bis 30.06.1979) | 15.08.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Karl-Heinz Gundersdorff (bis 30.06.1984) | 25.12.1957 | ||||
Jürgen Kaminsky (bis 30.06.1983) | 07.12.1957 | ||||
Siegfried Bönighausen (bis 30.06.1980) | 20.03.1955 | ||||
Manfred Mannebach (bis 30.06.1980) | 14.07.1954 | ||||
Dieter Bartel (bis 30.06.1980) | 15.10.1951 | ||||
Peter Ehmke (bis 30.06.1979) | 22.07.1953 | ||||
Wolfgang Patzke (bis 30.06.1979) | 24.02.1959 | ||||
Sturm | |||||
Urban Klausmann (bis 30.06.1981) | 29.06.1952 | ||||
Karlheinz Meininger (bis 30.06.1981) | 01.02.1953 | ||||
Frank Mill (bis 30.06.1981) | 23.07.1958 | ||||
Hans-Jürgen Sperlich (bis 30.06.1979) | 29.02.1948 | ||||
Roger Büschert (bis 30.06.1979) | 06.02.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |