Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Baas (ab 30.09.1978) (bis 30.06.1979) | 13.04.1922 | ||||
Manfred Brief (bis 29.09.1978) | 11.12.1939 | ||||
Torwart | |||||
Günther Wienhold (bis 30.06.1985) | 21.01.1948 | ||||
Andreas Müller (bis 30.06.1981) | 09.07.1960 | ||||
Michael Zeitvogel (bis 30.06.1979) | 09.01.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Karl-Heinz Wöhrlin (bis 30.06.1984) | 21.07.1957 | ||||
Volker Faß (bis 30.06.1981) | 06.02.1952 | ||||
Klaus Bury (bis 30.06.1981) | 24.01.1950 | ||||
Klaus Steinwarz (bis 30.06.1980) | 05.10.1950 | ||||
Herbert Gelfert (bis 30.06.1979) | 06.07.1950 | ||||
Norbert Martinelli (bis 30.06.1979) | 03.03.1951 | ||||
Klemens Smukalla (bis 30.06.1979) | 17.09.1951 | ||||
Fritz Treuheit (bis 30.06.1979) | 19.02.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gabor Zele (bis 30.06.1986) | 08.07.1954 | ||||
Reinhard Binder (bis 30.06.1984) | 17.10.1955 | ||||
Joachim Löw (bis 30.06.1980) | 03.02.1960 | ||||
Hans-Dietmar Deinert (bis 30.06.1980) | 06.10.1948 | ||||
Hans Bührer (bis 30.06.1979) | 07.10.1954 | ||||
Günter Ehret (bis 30.06.1979) | 23.11.1956 | ||||
Sturm | |||||
Reinhard Willi (bis 30.06.1980) | 26.03.1951 | ||||
Ninoslav Crnjanin (bis 30.06.1980) | 11.08.1952 | ||||
Alfred Steinkirchner (ab 01.11.1978) (bis 30.06.1979) | 23.10.1956 | ||||
Siegfried Susser (ab 01.11.1978) (bis 30.06.1979) | 12.07.1953 | ||||
Paul Dörflinger (bis 30.06.1979) | 23.01.1955 | ||||
Peter Baum (bis 30.06.1979) | 18.03.1956 | ||||
Hans-Peter Zacher (bis 31.12.1978) | 09.01.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.09.1978 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 03.12.1978 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.12.1978 00:00 Uhr |
2 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |