Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Karl-Heinz Ach (bis 30.06.1985) | 16.11.1952 | ||||
Friedhelm Trener (bis 30.06.1979) | 20.06.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Roland Mattner (bis 30.06.1982) | 08.07.1954 | ||||
Klaus Sikirski (bis 30.06.1982) | 10.06.1952 | ||||
Klaus Kölbl (bis 30.06.1981) | |||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Gerd Florian (bis 30.06.1982) | 30.10.1955 | ||||
Günther Riepert (bis 30.06.1982) | 13.09.1952 | ||||
Udo Schorning (bis 30.06.1982) | 14.08.1950 | ||||
Manfred Nieswandt (bis 30.06.1979) | 03.04.1948 | ||||
Sturm | |||||
Frank Sous (bis 30.06.1982) | |||||
Jürgen Kierdorf (bis 30.06.1981) | 15.10.1951 | ||||
Manfred Priewe (bis 30.06.1979) | 02.02.1953 | ||||
Artur Sieger (bis 30.06.1979) | 01.01.1953 | ||||
Erwin Maslowski (bis 30.06.1979) | 27.07.1950 | ||||
Dieter Schulitz (bis 30.06.1979) | 02.01.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |