Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hubert Schieth (bis 12.02.1981) | 26.01.1927 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Behrendt (bis 30.06.1984) | 02.10.1950 | ||||
Rolf Brandt (bis 30.06.1980) | 20.08.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Jürgen Zimmer (bis 30.06.1984) | 23.09.1951 | ||||
Burkhard Steiner (bis 30.06.1982) | 04.10.1958 | ||||
Helmut Zyla (bis 30.06.1982) | 16.11.1952 | ||||
Michael Jakobs (bis 30.06.1980) | 18.07.1959 | ||||
Rudi Klimke (bis 30.06.1980) | 11.01.1950 | ||||
Peter Diekämper (bis 30.06.1979) | 11.05.1957 | ||||
Karl-Georg Eickhoff (bis 30.06.1979) | 24.09.1950 | ||||
Mittelfeld | |||||
Günter Tinnefeld (bis 30.06.1986) | 28.07.1957 | ||||
Helmut Reiners (bis 30.06.1983) | 07.07.1951 | ||||
Jürgen Hünerlage (bis 30.06.1982) | 18.01.1956 | ||||
Detlev Kudella (bis 30.06.1982) | 20.08.1952 | ||||
Michael Woythe (bis 30.06.1979) | 15.11.1957 | ||||
Heinrich Bachorz (bis 30.09.1978) | 26.11.1950 | ||||
Sturm | |||||
Peter Kunkel (bis 30.06.1988) | 10.02.1956 | ||||
Gerhard Drews (bis 31.12.1987) | 26.04.1954 | ||||
Wolfgang Schmitt (bis 30.06.1982) | 27.04.1953 | ||||
Ralf Schaffeld (bis 30.06.1981) | 13.04.1959 | ||||
Ewald Hammes (bis 30.06.1980) | 04.08.1950 | ||||
Peter Wloka (bis 30.06.1979) | 16.07.1953 | ||||
Helmut Horsch (bis 30.06.1979) | 12.10.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
4 : 3 |
Schema Vergleich |