Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus-Peter Jendrosch (bis 11.03.1980) | 30.04.1939 | ||||
Torwart | |||||
Alex Pietsch (bis 30.06.1981) | 22.02.1956 | ||||
Hartmut Bohnacker (bis 30.06.1979) | 27.01.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Günter Berti (bis 30.06.1988) | 31.07.1955 | ||||
Walter Kubanczyk (bis 30.06.1985) | 01.05.1952 | ||||
Bernd Zimmermann (bis 30.06.1984) | 28.10.1952 | ||||
Helmut Meier (bis 30.06.1982) | 27.01.1956 | ||||
Jürgen Simon (bis 30.06.1981) | 29.03.1960 | ||||
Werner Behr (bis 30.06.1980) | 07.05.1953 | ||||
Willi Wanner (bis 30.06.1980) | 02.09.1951 | ||||
Werner Maier (bis 30.06.1979) | |||||
Mittelfeld | |||||
Uli Nußbaumer (bis 30.06.1983) | 08.01.1954 | ||||
Siegfried Schneider (bis 30.06.1981) | 15.07.1958 | ||||
Dieter Kohnle (bis 30.06.1980) | 03.04.1957 | ||||
Joachim Oetinger (bis 30.06.1979) | 01.04.1959 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Schrade (bis 30.06.1982) | 29.10.1951 | ||||
Peter Szupak (bis 30.06.1982) | 09.10.1952 | ||||
Karl Hiller (bis 30.06.1979) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 06.08.1978 00:00 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1978 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.12.1978 00:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.04.1979 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 08.05.1979 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |