Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Schlappner (ab 18.04.1979) (bis 30.06.1979) | 22.05.1940 | ||||
Lothar Buchmann (bis 12.04.1979) | 15.08.1936 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Rudolf (bis 30.06.1984) | 01.05.1952 | ||||
Karl-Heinz Seyffer (bis 30.06.1979) | 29.11.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Edwin Westenberger (bis 30.06.1984) | 15.10.1948 | ||||
Willi Wagner (bis 30.06.1983) | 05.08.1951 | ||||
Gerhard Kleppinger (bis 30.06.1980) | 01.03.1958 | ||||
Otto Frey (bis 30.06.1979) | 12.03.1952 | ||||
Dietmar Schabacker (bis 30.06.1979) | 26.01.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uwe Hahn (bis 30.06.1984) | 01.07.1954 | ||||
Willibald Weiss (bis 30.06.1982) | 18.07.1948 | ||||
Heinz-Rudolf Weiler (ab 01.11.1978) (bis 30.06.1981) | 06.07.1955 | ||||
Walter Bechtold (bis 30.06.1980) | 25.07.1947 | ||||
Jürgen Kalb (bis 30.06.1980) | 20.05.1948 | ||||
Kurt Eigl (bis 30.06.1979) | 07.03.1954 | ||||
Manfred Drexler (bis 30.06.1979) | 26.06.1951 | ||||
Bernhard Metz (bis 30.06.1979) | 13.05.1950 | ||||
Sturm | |||||
Peter Cestonaro (bis 31.12.1982) | 14.05.1954 | ||||
Rainer Korlatzki (bis 30.06.1981) | 23.02.1959 | ||||
Joachim Weber (bis 30.06.1980) | 03.07.1951 | ||||
Beom-geun Cha (bis 30.06.1979) | 22.05.1953 | ||||
Hans Lindemann (bis 30.06.1979) | 04.09.1947 | ||||
German Meier (bis 30.06.1979) | 19.12.1955 | ||||
Martin Bremer (bis 30.11.1978) | 11.05.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1978 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.12.1978 00:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |