Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Eckhard Krautzun (ab 26.12.1978) (bis 20.09.1979) | 13.01.1941 | ||||
Heinz Lucas (bis 23.12.1978) | 10.08.1920 | ||||
Torwart | |||||
Thomas Zander (ab 01.01.1979) (bis 30.06.1987) | 10.08.1951 | ||||
Bernhard Hartmann (bis 30.06.1979) | 25.05.1947 | ||||
Abwehr | |||||
Herbert Scheller (bis 30.06.1981) | 19.05.1948 | ||||
Rudolf Sturz (bis 30.06.1981) | 18.11.1952 | ||||
Hans Fischl (bis 30.06.1980) | 19.07.1953 | ||||
Alfred Kohlhäufl (bis 30.06.1979) | 10.10.1946 | ||||
Dieter Agatha (bis 30.06.1979) | 14.12.1956 | ||||
Willi Bierofka (bis 30.06.1979) | 21.01.1953 | ||||
Ahmet Glavović (bis 30.06.1979) | 13.07.1948 | ||||
Mittelfeld | |||||
Alfred Herberth (bis 30.06.1981) | 26.12.1955 | ||||
Josef Stering (bis 30.06.1980) | 06.03.1949 | ||||
Niels Poulsen (ab 01.01.1979) (bis 30.09.1979) | 03.10.1955 | ||||
Hans Haunstein (bis 30.06.1979) | 07.08.1950 | ||||
Jan-Hoiland Nielsen (bis 30.06.1979) | 15.01.1952 | ||||
Klaus Vöhringer (bis 30.06.1979) | 01.06.1951 | ||||
Sturm | |||||
Wolfgang Metzler (bis 31.10.1980) | 23.06.1952 | ||||
Erhard Hofeditz (bis 30.06.1980) | 07.12.1953 | ||||
Franz Gerber (bis 30.06.1980) | 27.11.1953 | ||||
Georg Metzger (bis 30.06.1980) | 13.11.1946 | ||||
Anton Nachreiner (bis 30.06.1980) | 10.09.1955 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |