Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Helmut Kalthoff (ab 08.04.1979) (bis 30.06.1979) | 24.04.1948 | ||||
Radoslav Momirski (bis 07.04.1979) | 04.09.1919 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Seiler (bis 30.06.1989) | 06.08.1956 | ||||
Rolf Meyer (bis 30.06.1983) | 03.10.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Karl-Friedrich Wessel (bis 30.06.1984) | 26.09.1954 | ||||
Lothar Gans (bis 30.06.1984) | 17.02.1953 | ||||
Klaus Baumanns (bis 30.06.1980) | 15.09.1948 | ||||
Hans-Georg Brinkrolf (bis 30.06.1980) | 25.02.1956 | ||||
Wolfgang Schröder (bis 30.06.1980) | 03.01.1954 | ||||
Detlef Schnier (bis 30.06.1979) | 05.08.1956 | ||||
Ulrich Büscher (bis 30.06.1979) | 20.10.1958 | ||||
Wolfgang Berg (bis 30.06.1979) | 10.05.1951 | ||||
Mittelfeld | |||||
Holger Gerth (bis 30.06.1980) | 22.09.1952 | ||||
Detlev Hegekötter (bis 30.06.1980) | 06.01.1951 | ||||
Wolfgang Loos (bis 30.06.1980) | 06.08.1955 | ||||
Ewald Schmid (ab 01.01.1979) (bis 30.11.1979) | 22.04.1956 | ||||
Günter Schäfer (bis 30.06.1979) | 29.08.1953 | ||||
Reinhold Nordmann (bis 30.06.1979) | 07.06.1948 | ||||
Michael Strunck (bis 30.06.1979) | 27.11.1954 | ||||
Harald Wiesler (bis 30.06.1979) | 20.10.1956 | ||||
Wolfgang Mittendorf (bis 31.12.1978) | 29.04.1953 | ||||
Sturm | |||||
Andreas Wagner (bis 31.12.1979) | 09.03.1957 | ||||
Pedro Milasincic (bis 30.06.1979) | 20.06.1952 | ||||
Gerd-Volker Schock (bis 30.06.1979) | 08.04.1950 | ||||
Ralf Nieberg (bis 30.06.1979) | 25.02.1959 | ||||
Norbert Placke (bis 30.06.1979) | 14.10.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 06.08.1978 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1978 00:00 Uhr |
4 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.12.1978 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 27.04.1979 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |