Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernd Fischer (ab 19.04.1979) (bis 27.01.1981) | 10.03.1939 | ||||
Özcan Arkoç (ab 01.01.1979) (bis 18.04.1979) | 02.10.1939 | ||||
Eckhard Krautzun (bis 31.12.1978) | 13.01.1941 | ||||
Torwart | |||||
Karl-Heinz Strohfuß (bis 30.06.1982) | 22.11.1953 | ||||
Hans Wulf (bis 30.06.1980) | 31.10.1951 | ||||
Thomas Zander (bis 31.12.1978) | 10.08.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Walfried Günther (bis 30.06.1987) | 28.12.1955 | ||||
Harald Röhrenbeck (bis 30.06.1983) | |||||
Heiner Schmieh (bis 30.06.1982) | 15.10.1947 | ||||
Helmut Eckstein (ab 01.01.1979) (bis 30.06.1981) | 23.08.1951 | ||||
Dragoslav Stepanović (bis 15.08.1979) | 30.08.1948 | ||||
Hans-Dieter Seelmann (bis 30.06.1979) | 18.09.1952 | ||||
Helmut Zahn (bis 30.06.1979) | 03.09.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Heinz Lubanski (bis 30.06.1986) | 08.08.1948 | ||||
Peter Klag (bis 30.06.1985) | 05.04.1952 | ||||
Karl-Heinz Priester (bis 30.06.1983) | 13.11.1961 | ||||
Norbert Starzak (bis 30.06.1981) | 27.08.1950 | ||||
Günther Gall (bis 30.06.1980) | 29.05.1956 | ||||
Heinz Wilhelmi (bis 30.06.1979) | 19.08.1954 | ||||
Klaus Spannenkrebs (bis 30.06.1979) | 02.07.1952 | ||||
Horst Raubold (bis 30.06.1979) | 26.12.1951 | ||||
Gerd Dier (bis 30.06.1979) | 07.04.1949 | ||||
Rolf Löb (bis 30.06.1979) | 08.10.1953 | ||||
Niels Poulsen (bis 31.12.1978) | 03.10.1955 | ||||
Sturm | |||||
Egon Bihn (bis 30.06.1982) | 16.11.1954 | ||||
Lothar Wesseler (bis 30.06.1980) | 21.01.1954 | ||||
Walter Schuberth (bis 30.06.1979) | 01.04.1950 | ||||
Werner Seubert (bis 10.01.1979) | 23.01.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1978 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 07.11.1978 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |