Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Wolfgang Weber (bis 29.01.1980) | 26.06.1944 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Burdenski (bis 30.06.1988) | 26.11.1950 | ||||
Albert Voß (bis 30.06.1981) | 08.09.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Schaaf (bis 30.06.1995) | 30.04.1961 | ||||
Karl-Heinz Kamp (bis 30.06.1985) | 26.09.1946 | ||||
Martin Haskamp (bis 30.06.1983) | 11.09.1958 | ||||
Hartmut Konschal (bis 31.10.1981) | 02.04.1953 | ||||
Karlheinz Geils (bis 30.06.1980) | 20.05.1955 | ||||
Per Røntved (bis 30.06.1979) | 27.01.1949 | ||||
Mittelfeld | |||||
Benno Möhlmann (bis 04.10.1987) | 01.08.1954 | ||||
Norbert Siegmann (bis 30.06.1985) | 20.05.1953 | ||||
Uwe Bracht (bis 30.06.1984) | 10.07.1953 | ||||
Franz Hiller (bis 30.06.1980) | 22.10.1950 | ||||
Jürgen Röber (bis 30.06.1980) | 25.12.1953 | ||||
Dimitrios Daras (bis 30.06.1979) | 21.04.1956 | ||||
Hans-Jürgen Bargfrede (bis 30.06.1979) | 10.03.1959 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Reinders (bis 30.06.1985) | 19.01.1955 | ||||
Paul Linz (bis 30.06.1980) | 04.01.1956 | ||||
Werner Dreßel (bis 30.06.1980) | 30.08.1958 | ||||
Klaus Wunder (bis 30.06.1980) | 13.09.1950 | ||||
Wilfried Feldhaus (bis 30.06.1979) | 23.08.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.08.1978 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1978 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |