Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerhard Prokop (bis 30.06.1979) | 18.05.1939 | ||||
Torwart | |||||
Hans-Jürgen Bradler (bis 30.06.1982) | 12.08.1948 | ||||
Lothar Matuschak (bis 30.06.1980) | 10.06.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Franz-Josef Laufer (bis 30.06.1980) | 01.09.1952 | ||||
Klaus-Peter Kudella (bis 30.06.1980) | 07.03.1949 | ||||
Werner Lappeneit (bis 30.06.1980) | 20.09.1953 | ||||
Hartmut Fromm (bis 30.06.1979) | 15.10.1950 | ||||
Bernhard Ochmann (bis 30.06.1979) | 09.01.1952 | ||||
Günter Kuczinski (bis 30.06.1979) | 07.09.1954 | ||||
Søren Busk (bis 30.06.1979) | 10.04.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Helmut Gorka (bis 30.06.1980) | 13.04.1960 | ||||
Ralf Kortwinkel (bis 30.06.1980) | 06.03.1959 | ||||
Hans-Günter Etterich (bis 30.06.1979) | 16.08.1951 | ||||
Bernd Brexendorf (bis 30.06.1979) | 21.10.1954 | ||||
Klaus Scheer (bis 30.06.1979) | 04.10.1950 | ||||
Klaus Beverungen (ab 08.12.1978) (bis 30.06.1979) | 24.09.1951 | ||||
Klaus Santanius (bis 30.06.1979) | 21.08.1958 | ||||
Lutz Gerresheim (bis 30.06.1979) | 19.09.1958 | ||||
Herbert Bals (bis 30.06.1979) | 14.03.1949 | ||||
Reinhard Klose (bis 30.06.1979) | 24.08.1957 | ||||
Hartmut Sinnigen (bis 30.06.1979) | 15.08.1952 | ||||
Sturm | |||||
Hans Fos (bis 30.06.1980) | 07.11.1959 | ||||
Hans Fritsche (bis 30.06.1979) | 03.03.1950 | ||||
Rainer Fischer (bis 30.06.1979) | 28.08.1953 | ||||
Heinz-Dieter Greif (bis 30.06.1979) | 15.08.1949 | ||||
Klaus Wolf (bis 30.06.1979) | 03.07.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 06.08.1978 00:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.09.1978 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |